Hanes ariannol BEACON RECOVERY

Rhif yr elusen: 1157431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £454.65k £450.38k £455.43k £493.71k £467.49k
Cyfanswm gwariant £432.34k £450.25k £451.27k £523.24k £462.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £452.40k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.43k £883 N/A £1.99k