BEACON RECOVERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity supports the recovery of addicted persons through the provision of accommodation, support and encouragement to pursue a structured recovery programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,990 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Canning | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Thomas William Hughes | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Peter John Bloom | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|||||
ANDY WALSH | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £454.65k | £450.38k | £455.43k | £493.71k | £467.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £432.34k | £450.25k | £451.27k | £523.24k | £462.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £452.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.43k | £883 | N/A | £1.99k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 09 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 09 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 17 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 17 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 06 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 06 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 07 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 07 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 04 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 04 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 10 Jun 2014
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THE PHYSICAL AND MENTAL SICKNESS OF PERSONS IN NEED BY REASON OF ADDICTION TO DRUGS AND/OR ALCOHOL, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF HOUSING, ADVICE, COUNSELLING AND SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Beacon House
1 North Avenue
BRADFORD
BD8 7NH
- Ffôn:
- 01274499980
- E-bost:
- bloompj@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window