ymddiriedolwyr VINTAGE CARRIAGES TRUST
Rhif yr elusen: 1156931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR ROYSTON ENGLAND | Cadeirydd | 06 May 2014 |
|
|||||||
David Cullingworth | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|||||||
Alexandra Jacqueline Stockdale-Haley | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||||
Deborah Jane Cross | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|||||||
Robert James Taggart | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||||
Sarah Astley Mrs | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||||
Paula Elizabeth Bowker | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||||
Bob Sprot | Ymddiriedolwr | 13 June 2015 |
|
|
||||||
IAN BARRY SMITH | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|||||||
CHRISTOPHER GRAHAM SMYTH | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|||||||
SHEILA ANN SEABROOK | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|||||||
DAVID NORMAN CARR | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.