ymddiriedolwyr BRITISH ASSOCIATION OF FRIENDS OF MUSEUMS
Rhif yr elusen: 1159670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL CALLEY | Cadeirydd | 13 November 2021 |
|
|
||||||||||||
Lloyd Hughes | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||||||||||
Gillian Fergusson | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||||||||||
Margaret Stebbing | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||||||||||
Timothy Craven | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||||||||||
PAUL DAVID JOHN HOWITT-COWAN | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|||||||||||||
David Adgar | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|||||||||||||
JEAN CAROLE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 17 October 2015 |
|
|||||||||||||
KATE KUHN | Ymddiriedolwr | 28 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.