Dogfen lywodraethu HEALTHCARE INFECTION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1158172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 08 AUG 2014 AMENDED ON 27 APR 2017 as amended on 24 May 2018 as amended on 30 Nov 2018 as amended on 10 Nov 2020 as amended on 09 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF HIS ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE EDUCATION AMONG THE GENERAL PUBLIC AND IN PARTICULAR AMONG MEDICAL AND ALLIED PROFESSIONALS IN THE PREVENTION AND CONTROL OF HOSPITAL AND OTHER HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS AND TO PROMOTE RESEARCH IN ALL ASPECTS OF THAT SUBJECT AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.