Ymddiriedolwyr GATESHEAD CLUBHOUSE

Rhif yr elusen: 1160853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
TERESA MORLEY Cadeirydd 01 April 2015
Dim ar gofnod
John Hillary Ymddiriedolwr 27 February 2025
Dim ar gofnod
Thomas Malloy Ymddiriedolwr 17 February 2025
Dim ar gofnod
Paul Ogle Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Natalie McKeown Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
William Scott Ymddiriedolwr 18 August 2022
Dim ar gofnod
Terry Maher Ymddiriedolwr 17 March 2021
Dim ar gofnod