Hanes ariannol THE DIDSBURY ARTS FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1158370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (51 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £66.69k £2.58k £2.20k £13.77k £63.95k
Cyfanswm gwariant £65.48k £4.87k £7.82k £8.06k £74.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £10.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A