Hanes ariannol PEOPLE EXPRESS

Rhif yr elusen: 1158735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £192.16k £185.43k £127.92k £140.76k £194.38k
Cyfanswm gwariant £185.71k £134.34k £144.28k £175.63k £190.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £115.79k £75.88k £103.87k £106.37k £127.85k