Hanes ariannol Northamptonshire Voluntary Community Social Enterprise Assembly Limited

Rhif yr elusen: 1158524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.24m £1.12m £326.28k £235.52k £51.05k
Cyfanswm gwariant £2.17m £1.16m £354.14k £284.26k £83.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.69m £790.90k N/A N/A £697
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £49.89k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.24m £1.13m N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.17m £1.14m N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £5.39k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £19.53k N/A N/A N/A