THE LINKAGE COMMUNITY TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust delivers general education to advance the social development of learning disabled people developing the skills necessary to enable them to qualify for useful and gainful occupation.Linkage provides education,develops employment opportunities through its cafes & adult skills provision and provides personalised support through its residential, respite and community support provision.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£19,499,581
Roddion a chymynroddion | £368.61k | |
Weithgareddau elusennol | £18.68m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £21.81k | |
Buddsoddiadau | £17.18k | |
Arall | £411.73k |
Cyfanswm gwariant:
£18,802,402
Codi arian | £461.53k | |
Weithgareddau elusennol | £18.34m | |
Arall | £0 |
£17,179 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,109,164 o 49 gontract(au) llywodraeth a £318,870 o 12 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £461.53k | |
Gwariant elusennol | £18.34m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £697.18k |
Codi arian a Arall Gwariant | £461.53k | |
Gwariant elusennol | £18.34m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £714.36k |
Pobl

616 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Lincoln
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 02 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129461 FLIGHTS FOR LIFE
- 09 Rhagfyr 1976: Cofrestrwyd
- LINKAGE (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Truscott | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Tracy Newton-Blows | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Rachel Zobkiw | Ymddiriedolwr | 14 August 2024 |
|
|
||||
Adam Cook | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Emma Campbell | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Sally Wood MBA | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
KEITH BATTY | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Simon Hatchman | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||
Stephanie Simpson | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.81m | £15.00m | £15.63m | £17.19m | £19.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.40m | £14.72m | £15.00m | £16.51m | £18.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £16.52m | £19.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.98m | £14.27m | £14.96m | £507.36k | £318.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.30k | £9.29k | £404.40k | £539.22k | £368.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £48.73k | £79.97k | £35.11k | £34.38k | £21.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.68m | £14.82m | £15.19m | £16.17m | £18.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67.15k | £2.88k | £0 | £0 | £17.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £87.38k | £0 | £446.05k | £411.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.33m | £14.66m | £14.51m | £15.95m | £18.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.75k | £61.32k | £491.44k | £506.98k | £461.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £17.28k | £21.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.71k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £59.00k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £19.56m | £19.57m | £20.32m | £20.54m | £21.32m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £4.67m | £5.60m | £6.59m | £6.90m | £5.71m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.00m | -£884.00k | -£745.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.46m | £4.22m | £4.20m | £4.28m | £3.30m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 14 JANUARY 1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 4 NOVEMBER 1985, 28 SEPTEMBER 1998, 26 MAY 2004, 17 OCTOBER 2005 AND 16 APRIL 2008 as amended on 01 May 2019 as amended on 27 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
To assist by such means as are charitable any persons who are vulnerable or disadvantaged whether by reason of learning or other disability or difficulty or otherwise through the provision of services to support them, and to enable them to develop their potential for learning, self-determination, independent living and employment, and to maintain and improve their quality of life.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Linkage Community Trust
Toynton Hall
Main Road
Toynton All Saints
SPILSBY
PE23 5AE
- Ffôn:
- 01790755073
- E-bost:
- info@linkage.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window