Hanes ariannol THE ORGELBÜCHLEIN PROJECT
Rhif yr elusen: 1159651
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/06/2019 | 23/06/2020 | 23/06/2021 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.33k | £1.00k | £0 | £5.25k | £10.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.73k | £0 | £205 | £1.53k | £6.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.