SUB-SAHARA ADVISORY PANEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to inspire and inform policy and practice which lead to the reduction of poverty and the achievement of sustainable livelihoods in Africa, with a particular focus on sub-Saharan Africa. We do this through practical policy advice, policy-focused dissemination, debate and applied research. We also work with partners in the public and private sectors across Wales and UK generally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £34,419 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Algeria
- Angola
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Bwrwndi
- Camerwn
- Cenia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Affrica
- Djibouti
- Eritrea
- Ethiopia
- Gabon
- Ghana
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Swazi
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagasgar
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Reunion
- Rwanda
- São Tomé A Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- St Helena
- Tanzania
- Tchad
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Y Comoros
- Y Gambia
- Yr Aifft
- Y Swdan
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 19 Ionawr 2015: CIO registration
- SSAP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutale Merrill OBE | Cadeirydd | 05 December 2022 |
|
|||||
Loyce Eades | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Elemchi Nwosu | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Richmond Asante Appah | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Donald Tatenda Mutale | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Hannah Afoluke Adedapo | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Molly Mwila Sexton | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Donald Timothy Mlewa Dr | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
TARIG SANOUSI | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
||||
Fred Zimba | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.90k | £212.98k | £152.40k | £226.34k | £252.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.08k | £161.88k | £150.14k | £228.13k | £295.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.53k | £33.76k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.86k | £42.54k | N/A | £35.90k | £34.42k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 19 Jan 2015 as amended on 30 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO CARRY OUT AND SUPPORT PROGRAMMES IN WALES AND SUB-SAHARAN AFRICA FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS, TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF AFRICAN DIASPORA CHARITIES WORKING IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT BY PROVIDING SERVICES TO ENSURE GOOD ADMINISTRATION OR INFRASTRUCTURE OF A CHARITY OR CHARITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROVIDING ADVICE ON FURTHERING CHARITABLE PURPOSES AND ADVICE ON FUNDRAISING FOR CHARITABLE PURPOSES
Maes buddion
SUB-SAHARAN AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Windsor Place
Cardiff
cf10 3by
- Ffôn:
- 02920821057
- E-bost:
- info@ssap.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window