Hanes ariannol THE DANIEL SPARGO-MABBS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1158921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.08k | £236.29k | £134.13k | £197.70k | £396.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.86k | £206.81k | £120.32k | £217.62k | £268.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.08k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £2.08k | £2.03k | £375 | £16.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.