YEOVIL AND BLACKMORE VALE METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide the Circuit churches with human resources (both Ministerial and Lay), pastoral oversight and care, leadership training and education, administration and coordination, all in support of the churches promotion of the Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,214 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
- Gwlad Yr Haf
- Wiltshire
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Linda Francis | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Anne Elizabeth Cook | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Mark Anthony Parsons | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Soon Cheol Choi | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Rev Judy Turner-Smith BA MA DPS | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Rev Kate Elizabeth Konrad | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Fraser Fox | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
JANET AURELIA ENGLISH B Ed | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
GEOFFREY PHILIP GARDNER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
HAYDEN CHARLES WILLIAMS ACA | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET MANN WALSHAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Margaret Joy Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Dr Colin FARRANT B Sc,MB,BS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Rev MARGARET ANN OXENHAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
REV CHRISTINA LE MOIGNAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
STEPHEN ALLAN WATSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283.24k | £290.97k | £294.07k | £272.81k | £389.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.14k | £342.80k | £362.22k | £376.75k | £352.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.69k | N/A | £1.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 18 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 18 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20/09/1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Vicarage Street Methodist Church
Vicarage Walk
Middle Street
YEOVIL
BA20 1JZ
- Ffôn:
- 07423837504
- E-bost:
- yandbvcircuit@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window