ECOTRANSYLVANIA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Carry out and fund research. Enable knowledge and skills transfer. Publish and distribute information resources. Organise and participate in seminars, workshops, courses, conferences and other formal and informal educational activities. Involve volunteers in hands-on conservation activities. Act as a partner in EU-funded collaborative conservation, education and research projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Rwmania
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1071012 ANCIENT TREE FORUM
- 09 Hydref 2014: CIO registration
- 23 Mehefin 2022: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.76k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63k | £1.90k | £149 | £176 | £181 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 19 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 19 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2019 | 21 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2019 | 21 Mawrth 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 Oct 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS AS SET OUT IN ECOTRANSYLVANIA'S GOVERNING DOCUMENT ARE: (I)TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT ESPECIALLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN TRANSYLVANIA, ROMANIA. (II)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT.
Maes buddion
IN TRANSYLVANIA, ROMANIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window