SANCTUARY STUDENT PROPERTIES LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PRINCIPAL ACTIVITY OF THE COMPANY IS THE LEASING OF STUDENT HALLS OF RESIDENCE AND OFFICE SPACE TO SANCTUARY STUDENT HOMES LIMITED.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£3,181,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.18m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,706,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £134.00k | |
Arall | £2.57m |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.57m | |
Gwariant elusennol | £134.00k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £475.00k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Lerpwl
- Swydd Gaerhirfryn
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 01 Awst 2014: Cofrestrwyd
- 28 Mawrth 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.54m | £3.84m | £4.04m | £6.42m | £3.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.22m | £2.17m | £1.83m | £1.70m | £2.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.12m | £3.84m | £4.04m | £3.84m | £3.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £2.42m | £0 | £0 | £2.58m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £99.00k | £126.00k | £129.00k | £130.00k | £134.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.12m | £2.05m | £1.70m | £1.57m | £2.57m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £48.45m | £50.20m | £52.34m | £42.27m | £43.01m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £62.39m | £62.48m | £62.42m | £47.62m | £47.88m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 JUL 2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) ADVANCING EDUCATION BY: (I) PURCHASING OR OTHERWISE ACQUIRING, CONSTRUCTING, REFURBISHING, PROVIDING, SECURING THE CONTINUED PROVISION OF, AND/OR MANAGING HALLS OF RESIDENCE, FLATS, APARTMENTS, HOUSES, HOSTELS OR ANY OTHER RESIDENTIAL ACCOMMODATION; AND (II) PROVIDING AND/OR MANAGING ANY ASSOCIATED FACILITIES, AMENITIES, SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE, FOR: (A) STUDENTS; (B) OTHERS WHO ARE ATTENDING (WHETHER OR NOT AS STUDENTS) EDUCATIONAL OR TRAINING COURSES AT ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AND WHO ARE IN NEED OF ACCOMMODATION; (C) ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT; AND/OR (D) ANY CHARITY WHICH PROVIDES AND/OR MANAGES RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR STUDENTS, FOR THOSE OTHERS AS AFORESAID AND/OR FOR ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT. (B) CARRYING ON FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY THE BUSINESS OF PROVIDING AND/OR MANAGING HALLS OF RESIDENCE, FLATS, APARTMENTS, HOUSES, HOSTELS OR ANY OTHER RESIDENTIAL ACCOMMODATION AND PROVIDING ASSISTANCE TO HELP HOUSE PEOPLE AND ASSOCIATED FACILITIES, AMENITIES OR SERVICES: (I) FOR POOR PEOPLE; OR (II) FOR THE RELIEF OF AGED, DISABLED (WHETHER PHYSICALLY OR MENTALLY) OR CHRONICALLY SICK PEOPLE; OR (III) FOR ANY OTHER PERSONS FOR WHOM IT WOULD BE CHARITABLE TO PROVIDE HALLS OF RESIDENCE, FLATS, APARTMENTS, HOUSES, HOSTELS OR ANY OTHER RESIDENTIAL ACCOMMODATION.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window