Hanes ariannol WAYS TO WELLNESS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1161123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.99m £1.33m £1.25m £1.53m £1.73m
Cyfanswm gwariant £1.35m £987.17k £723.35k £1.08m £1.13m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.35m £1.04m £1.16m £1.07m £1.20m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £208.39k £317.43k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £500 £0 £850 £30.13k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.99m £1.32m £1.25m £1.45m £1.52m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £891 £367 £929 £32.20k £108.22k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £46.46k £78.52k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.35m £943.20k £720.50k £1.08m £1.12m
Gwariant - Ar godi arian £0 £43.98k £2.85k £1.69k £2.35k
Gwariant - Llywodraethu £11.68k £7.50k £10.81k £21.77k £24.47k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £32.78k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0