ymddiriedolwyr PATHMAKERS (CIO)
Rhif yr elusen: 1161475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Hilary Husband | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||||||||
Sarah Abercrombie | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||||||||
Paul Donald Cowley | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||||||||
Charles Auger | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||||||||
Simon Fowler | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|||||||||||
Kate MacKenzie | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||||||||
MARTIN SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 25 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.