Ymddiriedolwyr FOODBANK FOR WHITBY AND DISTRICT

Rhif yr elusen: 1159269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BARRY GEORGE DAVIES Cadeirydd 25 September 2014
WHITBY EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Laura Mary Anderson Ymddiriedolwr 13 January 2025
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Hutton Ymddiriedolwr 12 October 2021
Dim ar gofnod
Elizabeth Mary Norval Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod
JOHN WOOLLIN Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
MELANIE ANN TILLEY BSC Ymddiriedolwr 25 September 2014
Dim ar gofnod
Christopher Charles Taylor Ymddiriedolwr 25 September 2014
3.13
Derbyniwyd: Ar amser