ymddiriedolwyr Launchpad Social Enterprise
Rhif yr elusen: 1162372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Right Reverend Philip Ian Mounstephen | Cadeirydd | 13 December 2023 |
|
|
||||
MARK STEPHEN WARD | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Rev Philip Lewis Krinks | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|||||
Colin John Hamilton Harbidge | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Dyke | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
GAMBOL BEVERLEY PARKER | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
WDBF | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.