ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY AND ST FRANCIS, BARCOMBE
Rhif yr elusen: 1159084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Samuel Nicholas Carter | Cadeirydd | 03 August 2021 |
|
|
||||
Nicholas Charles Lear | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|||||
Jonathan Dearle Leeson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Wendy Macrae Lamont | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Angela Carter | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Millie Sherman | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
David Matthew Yair | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
HEATHER FRANCES SHEPHEARD | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|||||
Stephen Robert Pigott | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Ebenezer John Cottingham | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rosemary Anne Milmine | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
CHARLOTTE JANE MITCHELL BA | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
ANDREW PAUL LAMONT | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.