Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEW, BAYSWATER
Rhif yr elusen: 1159099

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev WILLIAM PAUL HUGH COLERIDGE | Cadeirydd | 01 July 2012 |
|
|
||||
Youngyee Cho | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
David John Hughes | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Beora Carvalho | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
rev Timothy James Fairhead | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
James Laurence Kite | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Kay Henderson | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
James Alasdair Hugh Skillen | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Pauline Lorraine Hudson Evans | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
ROBYN JISKE PENDER | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Linda Dorothy Dennis | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
MICHAEL HENRY VICKERY JEANS MBE | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
Florence Ajao | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
||||
Mary Anora Yale | Ymddiriedolwr | 01 April 1962 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.