Hanes ariannol HOME-START SPELTHORNE
Rhif yr elusen: 1160026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.99k | £99.89k | £126.77k | £108.79k | £122.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.80k | £95.55k | £97.52k | £106.00k | £137.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.50k | £33.98k | £37.20k | £42.92k | £44.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £15.00k | £40.00k | £23.54k | £24.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.