ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST MILDRED'S, TENTERDEN KENT
Rhif yr elusen: 1159264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Jeremy Denison Cooper | Cadeirydd | 28 October 2020 |
|
|
||||
JILLIAN MARY CLARK | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|||||
Malcolm Harry Kneller | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
TIMOTHY CHARLES MONCKTON | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|||||
ROY ANTHONY ISWORTH | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.