MAGNA VITAE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a range of cultural, leisure and health related facilities and services that allow local people to lead a great life. Any profits we make are re-invested to continually develop and improve services for the people of East Lindsey.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,915,935
Roddion a chymynroddion | £191.41k | |
Weithgareddau elusennol | £7.43m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £297.78k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,611,272
Codi arian | £18.46k | |
Weithgareddau elusennol | £7.59m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,675,769 o 2 gontract(au) llywodraeth a £504,190 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £18.46k | |
Gwariant elusennol | £7.59m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £304.66k |
Pobl

160 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£80k i £90k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 26 Ionawr 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER HELPS MBE | Cadeirydd | 17 May 2018 |
|
|
||||
Eva Hjelms | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Robert Watson | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||
Samuel William Howard Kemp | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Michelle Howard | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Atwater | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
David Warden | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
JONATHAN COLIN STONES | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
IAN ROBERT EMMERSON OBE | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.42m | £4.10m | £5.62m | £6.42m | £7.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.97m | £4.26m | £5.41m | £6.32m | £7.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.73m | £1.68m | £1.54m | £1.54m | £1.68m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £178.00k | £1.60m | £903.42k | £256.52k | £504.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £191.48k | £209.43k | £220.83k | £193.33k | £191.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £75 | £70.44k | £1.62k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.22m | £3.89m | £5.33m | £6.15m | £7.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.93k | £2.55k | £1.92k | £75.29k | £297.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.91m | £4.22m | £5.31m | £6.28m | £7.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.99k | £38.27k | £103.55k | £40.35k | £18.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £114.20k | £75.51k | £103.47k | £106.32k | £97.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £137.17k | £95.38k | £50.58k | £38.49k | £63.88k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £318.25k | £193.53k | £171.77k | £250.00k | £250.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.22m | £1.31m | £2.03m | £3.77m | £3.16m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£875.00k | -£2.46m | -£968.00k | £0 | £212.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £839.89k | £827.11k | £900.67k | £2.22m | £1.42m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 JUN 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 OCT 2014 as amended on 08 Oct 2014
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY HAS BEEN ESTABLISHED FOR PUBLIC BENEFIT TO: - TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF BOTH INDOOR AND OUTDOOR FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES OR TO THE PUBLIC AT LARGE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND/OR - TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATIONAL ACTIVITIES; AND/OR - TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF COMMUNITY FACILITIES TO BE AVAILABLE TO ALL SECTIONS OF THE COMMUNITY WITHOUT DISTINCTION, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND/OR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR ALL THOSE WHO USE THE FACILITIES; AND/OR - TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES FOR PERFORMING ARTS; AND/OR - SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION MAY DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MERIDIAN LEISURE CENTRE
WOOD LANE
LOUTH
LINCOLNSHIRE
LN11 8SA
- Ffôn:
- 01507607650
- E-bost:
- info@mvtlc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window