Hanes ariannol MOULSHAM LODGE COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1161896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.69k £6.62k £18.75k £18.01k £17.45k
Cyfanswm gwariant £39.98k £27.92k £37.60k £20.20k £8.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.58k N/A N/A N/A N/A