ymddiriedolwyr SOUTHWOLD MUSEUM & HISTORICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1159790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Richard Nickell-Lean TD | Cadeirydd | 17 April 2024 |
|
|
||||
Pamela Hallworth | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Professor Lawrence Neil Goldman | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Wallington-Smith | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Josephine Diana Flunder | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Fox | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
STEPHEN WELLS | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|||||
Helen Joan Jarvis | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.