Hanes ariannol THE GOOD GYM
Rhif yr elusen: 1160988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £923.37k | £1.71m | £1.33m | £887.93k | £821.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £920.31k | £921.86k | £988.55k | £1.12m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £194.95k | £263.28k | £15.00k | £48.50k | £47.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £336.93k | £1.71m | £1.33m | £672.39k | £821.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £215.54k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £586.45k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £831.98k | £882.57k | £988.55k | £1.04m | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £37.78k | £0 | £79.57k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £18.13k | £40.60k | £68.06k | £35.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £88.33k | £1.51k | £0 | £0 | £4.04k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.