ymddiriedolwyr THE GOOD GYM
Rhif yr elusen: 1160988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Rachel Ashcroft | Cadeirydd | 03 November 2023 |
|
|
||||
Mx Rebecca Julie-Anne McAlees | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Abadesi Osunsade | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Tamara Greene | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Rhia Docherty | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Ruth Forbes | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
PETER HAY | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|||||
KEVIN CHARLES BOUNDS | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.