Ymddiriedolwyr THE BRIGHTSIDE TRUST
Rhif yr elusen: 1159993

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Montgomery | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Tayyeb Shah | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Paul Goodwill | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Ross | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Jade Azim | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Ben Hunt | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Oliver Borm | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Sarah Dauncey | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Pam Sidhu | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Rosemary Edmunds | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.