Hanes ariannol CLOVERLEAFWORLD MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1160574
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 371 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.94k £19.25k £23.80k £39.05k £27.80k
Cyfanswm gwariant £12.00k £21.83k £10.80k £39.10k £29.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A