TANSLEY CHARITY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide assistance to elderly/infirm ladies living within the Coventry area. For the purposes of the Charity 'elderly' is deemed to be 50 years and over. Applications cannot be accepted for assistence with of Council Tax or Inland Revenue payments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 May 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1117345 HEART OF ENGLAND COMMUNITY FOUNDATION
- 12 Awst 1976: Cofrestrwyd
- 01 Mawrth 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/05/2017 | 15/05/2018 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 15/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.41k | £5.20k | £3.33k | £3.70k | £2.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38k | £1.62k | £0 | £465 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Mai 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 15 Mai 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Mai 2021 | 11 Ebrill 2022 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Mai 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Mai 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Mai 2019 | 25 Mehefin 2020 | 102 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Mai 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 1 JUNE 1981
Gwrthrychau elusennol
SUBJECT TO THE PAYMENT OF THE EXPENSES AFORESAID THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY AGED OR INFIRM WOMEN RESIDENT IN THE CITY OF COVENTRY WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH WOMEN. (SEE SCHEME FOR FURTHER DETAILS)
Maes buddion
CITY OF COVENTRY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window