Ymddiriedolwyr OPTIONS FOR INTERNATIONAL HEALTH

Rhif yr elusen: 1160066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kenneth Macharia Njuguna Ymddiriedolwr 09 April 2025
Dim ar gofnod
James Harcourt Ymddiriedolwr 11 May 2022
Dim ar gofnod
SALLY HUGHES Ymddiriedolwr 19 February 2018
Dim ar gofnod
RICHARD BARRY JOHN BURGE Ymddiriedolwr 06 August 2014
Dim ar gofnod
CLAIRE EMMA MORRIS Ymddiriedolwr 20 July 2014
MSI REPRODUCTIVE CHOICES
Derbyniwyd: Ar amser
JONATHAN GEOFFREY ELMS Ymddiriedolwr 18 July 2014
Dim ar gofnod