Hanes ariannol RESPECTED

Rhif yr elusen: 1160057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.65k £26.43k £46.71k £27.76k £49.19k
Cyfanswm gwariant £22.74k £35.06k £30.22k £35.31k £39.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.43k N/A £6.57k N/A