Hanes ariannol BREAST CANCER NOW
Rhif yr elusen: 1160558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.78m | £40.04m | £43.02m | £66.88m | £49.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.68m | £39.65m | £34.50m | £43.99m | £53.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.69m | £196.00k | £503.00k | £251.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.46m | £23.00m | £26.47m | £27.41m | £32.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.96m | £9.49m | £9.11m | £11.86m | £8.99m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.84m | £5.58m | £6.97m | £27.22m | £7.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £252.00k | £276.00k | £285.00k | £395.00k | £732.00k | |
|
Incwm - Arall | £9.28m | £1.69m | £196.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.90m | £1.70m | £1.50m | £0 | £3.44m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.39m | £22.62m | £18.77m | £22.22m | £30.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.29m | £17.03m | £15.73m | £21.77m | £23.11m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £627.00k | £533.00k | £469.00k | £289.00k | £455.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £14.18m | £11.47m | £10.93m | £12.20m | £15.55m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £35.00k | £48.00k | £58.00k | £120.00k | £118.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.