Hanes ariannol WIGAN CIVIC TRUST

Rhif yr elusen: 505397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £433 £520 £187 £132 £286
Cyfanswm gwariant £568 £216 £233 £190 £211
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A