Hanes ariannol SHIPSTON HOME NURSING
Rhif yr elusen: 1162586
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.80k | £372.86k | £680.85k | £831.04k | £534.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.63k | £342.31k | £313.87k | £386.62k | £572.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.83k | £57.50k | £110.45k | £459.03k | £39.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £617.10k | £732.82k | £437.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £30.48k | £54.41k | £47.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £6.30k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £31.47k | £37.52k | £42.05k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.80k | £0 | £6.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £12.01k | £3.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £278.57k | £340.71k | £342.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £35.30k | £45.92k | £102.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.37k | £6.10k | £9.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £127.37k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.