ymddiriedolwyr SHIPSTON HOME NURSING
Rhif yr elusen: 1162586
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Clifford Morton Morris | Cadeirydd | 25 April 2022 |
|
|
||||
Jo Carroll | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Dr Graham Deakin | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Dr Tim Preece | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Dr Emily McHale | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
David James Moon | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
JAMES REES MORGAN MA MSC | Ymddiriedolwr | 19 June 2015 |
|
|
||||
JOHN JULIUS BEAUMONT | Ymddiriedolwr | 19 June 2015 |
|
|
||||
CLIVE JOHN ROBERT IRWIN | Ymddiriedolwr | 19 June 2015 |
|
|||||
MAGGIE SARGENT | Ymddiriedolwr | 19 June 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.