ymddiriedolwyr THE LODGE TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1161735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Kindred | Cadeirydd | 21 January 2017 |
|
|||||
Jonathan Hacker | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Jennifer Jacqueline Gibb | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Dr Craig Steven Mann | Ymddiriedolwr | 19 January 2019 |
|
|
||||
Stacey Matthews | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|
||||
MISS E HARRISON | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
MR D DONEGANI | Ymddiriedolwr | 12 April 2007 |
|
|||||
DR E J HODGES | Ymddiriedolwr | 18 October 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.