Hanes ariannol TURN TO STARBOARD
Rhif yr elusen: 1161201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £615.61k | £362.72k | £479.99k | £382.36k | £682.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £661.03k | £470.14k | £486.31k | £547.95k | £661.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £104.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £179.96k | N/A | N/A | N/A | £45.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £158.95k | N/A | N/A | N/A | £96.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £276.61k | N/A | N/A | N/A | £539.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94 | N/A | N/A | N/A | £1.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £591.98k | N/A | N/A | N/A | £649.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.05k | N/A | N/A | N/A | £11.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.80k | N/A | N/A | N/A | £126.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.