Hanes ariannol TRINITY SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 1163326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £394.99k £390.93k £392.65k £450.41k £461.32k
Cyfanswm gwariant £383.05k £388.41k £399.25k £437.81k £475.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £38.52k £12.64k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.17k £5.05k N/A N/A