Hanes ariannol THE WOKINGHAM VOLUNTEER CENTRE

Rhif yr elusen: 1161498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £129.44k £148.31k £157.80k £174.07k £177.12k
Cyfanswm gwariant £135.11k £149.26k £153.15k £169.10k £173.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £90.38k £96.94k £86.83k £96.38k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £69.28k £10.53k £5.97k £4.57k £4.25k