ABBEY COURT SCHOOL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Additional facilities and equipment for the new school buildings and site where these cannot be funded by the Local Authority (to include; landscaping, provision of wheelchair access and top up equipment and facilities); 2. Curriculum enrichment 3. Additional therapeutic support; 4. Funding for sibling and parent workshops; 5. Individual communication aids.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Medway
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2015: CIO registration
- ACST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Ogundolawa | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Victoria Aspin | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Susan Linda Davis | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Derek King | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Rev JEAN KERR MA CERT ED | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
Sue Vallente-Kerr | Ymddiriedolwr | 22 April 2016 |
|
|
||||
KAREN JOY | Ymddiriedolwr | 14 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.20k | £73.82k | £203.06k | £10.30k | £8.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.90k | £52.94k | £289.58k | £1.82k | £8.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 04 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 04 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 16 Feb 2015
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROVISION OF FINANCIAL AND OTHER RESOURCES, SPECIALIST FACILITIES AND EDUCATIONAL PROGRAMMES AND TRAINING AND SUPPORT FOR ABBEY COURT (SPECIAL) SCHOOL AND OTHER SCHOOLS. (2) TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND OTHERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND PHYSICAL AND/OR MENTAL DISABILITIES, INCLUDING THOSE WITH ACUTE SPECTRUM NEEDS, AND THEIR PARENTS AND CARERS IN MEDWAY AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF GRANTS TO INDIVIDUALS AND SMALL GROUPS WITH ACUTE SPECIALIST NEEDS AND TO SPECIFIC DEVELOPMENT PROGRAMMES WITH SCHOOLS AND OTHER PARTNERS SO AS TO INCREASE PROVISION AND ACCESS TO SPECIALIST EDUCATION AND HEALTHCARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ABBEY COURT SCHOOL
REDE COURT ROAD
STROOD
ROCHESTER
KENT
ME2 3SP
- Ffôn:
- 01634338220
- E-bost:
- office@abbeycourt.medway.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window