Ymddiriedolwyr NORTH EAST CHILD POVERTY TRUST
Rhif yr elusen: 1161174

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Sutton | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Karen Deen | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Amy Richardson | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Lewis Roberts | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Philippa Gardiner | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
JANE STREATHER | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
||||
SATTY RAI | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.