Hanes ariannol ETHNIC MINORITY WELSH WOMEN ACHIEVEMENT ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1163999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.97k £4.10k £49.95k £30.82k £21.92k
Cyfanswm gwariant £10.31k £11.03k £41.25k £35.04k £17.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A