ymddiriedolwyr SHEPPEY PROMENADE
Rhif yr elusen: 1162317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Reed | Cadeirydd | 20 March 2016 |
|
|
||||
Paul Brindley | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Mark Andrew Wilbraham | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Pamela Susan Fauchon | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Susan Georgina Percival | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|||||
Joanna Susan Eden | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
JEREMY STANLEY THORNTON | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|||||
JEREMY THORNTON | Ymddiriedolwr | 17 January 2015 |
|
|
||||
NICOLE CHRISTINE MOLLETT | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.