Hanes ariannol North Devon Homes
Rhif yr elusen: 1164142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.83m | £23.34m | £22.28m | £21.53m | £24.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.83m | £22.31m | £20.62m | £20.79m | £24.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £413.50k | £276.25k | £81.17k | £3.49k | £161.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.66k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £965.75k | £4.73m | £4.48m | £3.17m | £5.19m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.02m | £16.01m | £16.61m | £16.72m | £17.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £130.55k | £192.38k | £162.35k | £170.43k | £276.79k | |
|
Incwm - Arall | £2.66m | £2.41m | £1.03m | £1.46m | £1.24m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.06m | £17.78m | £16.78m | £18.17m | £19.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £222.07k | £157.64k | £195.81k | £293.68k | £2.03m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £763.99k | £4.53m | £3.83m | £2.62m | £4.46m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.