FRIENDS OF HIGHGATE LIBRARY CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in Highgate by providing, or assisting in the provision of a public library and associated services including, but not limited to, information and study facilities, educational programmes, courses, classes and lectures. To provide or assist in the provision of facilities at Highgate Library and Highgate Library Civic and Cultural Centre for meetings, classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
- Haringey
- Islington
Llywodraethu
- 11 Mai 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA LEFEVRE | Cadeirydd | 08 June 2023 |
|
|
||||
Paul Harris | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|||||
Patrick Lefevre | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Caroline Anstiss | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
MARGOT RUTH KAFNO BA | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
SARAH HARRISON | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
AGNES STEWART | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
MICHELE COHEN MA, PHD | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Virginia Kerridge | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.58k | £1.64k | £13.90k | £11.14k | £8.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.68k | £1.17k | £13.27k | £8.56k | £6.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.83k | N/A | £9.75k | £2.62k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 11 May 2015
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HIGHGATE BY PROVIDING, OR ASSISTING IN THE PROVISION OF, A PUBLIC LIBRARY AND ASSOCIATED SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, INFORMATION AND STUDY FACILITIES, EDUCATIONAL PROGRAMMES, COURSES, CLASSES AND LECTURES. 2) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES AT THE HIGHGATE LIBRARY AND THE HIGHGATE LIBRARY CIVIC AND CULTURAL CENTRE FOR MEETINGS, CLASSES, LECTURES AND RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THOSE INDIVIDUALS LIVING AND WORKING IN THE LONDON BOROUGH OF CAMDEN AND THE SURROUNDING AREA IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INDIVIDUALS. 3) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 LAURIER ROAD
LONDON
NW5 1SG
- Ffôn:
- 02074857305
- E-bost:
- secretary@fohlcf.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window