Hanes ariannol AllChild

Rhif yr elusen: 1160947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.10m £4.42m £5.81m £6.59m £7.61m
Cyfanswm gwariant £4.11m £4.06m £5.03m £6.50m £7.77m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £735.06k £354.34k £2.15m £1.83m £2.09m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £393.50k £472.50k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.06m £3.19m £2.89m £3.64m £4.41m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.03m £1.22m £2.92m £2.93m £3.05m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.28k £256 £356 £24.15k £149.69k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.73m £3.75m £4.48m £5.80m £6.45m
Gwariant - Ar godi arian £379.20k £308.34k £548.03k £704.79k £1.32m
Gwariant - Llywodraethu £121.09k £63.46k £68.55k £79.99k £8.06k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0