ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY AT HILL, ST ANDREW HUBBARD, ST GEORGE BOTOLPH LANE AND ST BOTOLPH BY BILLINGSGATE
Rhif yr elusen: 1161347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Andrew Urquhart | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Graham Frederick Mundy | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Kevin May | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
ROY BRIAN HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|||||
JOHN STEPHEN HUGHESDON | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|||||
LINDA JOY FOSTER BD, MTH | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
LAURENCE TARGET MA | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.